Informazioni su Claudia Kuhn Ismail
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Kuhn Ismail
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004943804, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Trägerverein Hofberg Wil, in Wil (SG), CHE-103.730.325, Verein (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2019, Publ. 1004759487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn Ismail, Claudia, von Wittenbach, in Romanshorn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hengstler, Dr. Alexandra, von Eggersriet, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3361307, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Nil Imbiss Inhaber Abdelhakim Ismail Khalil, in Romanshorn, CHE-428.758.695, Birkenweg 15, 8590 Romanshorn, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Take-Away, Catering, Vegetarisch, Vegan.
Weitere Adresse:
Marktplatz, Marktrondelle Stand 7, 9000 St. Gallen.
Eingetragene Personen:
Abdelhakim Ismail Khalil, Hamdi, ägyptischer Staatsangehöriger, in Romanshorn, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Kuhn Ismail, Claudia, von Wittenbach, in Romanshorn, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2598387, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Trägerverein Therapeutische Wohngemeinschaft Hofberg, in Wil SG, CHE-237.279.837, Obere Hofbergstrasse 34, 9500 Wil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.1991, 12.03.1992, 11.03.1997.
Zweck:
Betrieb der Therapeutischen Wohngemeinschaft Hofberg. Diese bietet erwachsenen Menschen mit psychischen Problemen eine vorübergehende stationäre Betreuung.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Bühler, Thomas Josef, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rehetobel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauth, Thomas, von Frauenfeld, in Eschlikon TG (Eschlikon), Vizepräsident des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichelberger, Kurt, von Gossau SG und Sumiswald, in Gossau SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn Ismail, Claudia, von Wittenbach, in Romanshorn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Roland Emil, von Appenzell, in Wil SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ogger, Ulla Eeva Inkeri, von Winterthur, in Wilen b. Wil (Wilen TG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seemann, Thomas, von Affeltrangen, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle.