Informazioni su Kurt Eichelberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Eichelberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005214198, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Ausbildungszentrum für die Schweiz. Fleischwirtschaft, in Spiez, CHE-107.399.726, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichelberger, Kurt, von Sumiswald und Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kofmel, Peter, von Deitingen, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Junod, Louis, von Sainte-Croix, in La Sagne (Ste-Croix) (Sainte-Croix), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Ueli, von Langnau im Emmental, in Villeneuve VD, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Herrmann, Werner, von Rohrbach, in Sulgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2598387, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Trägerverein Therapeutische Wohngemeinschaft Hofberg, in Wil SG, CHE-237.279.837, Obere Hofbergstrasse 34, 9500 Wil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.1991, 12.03.1992, 11.03.1997.
Zweck:
Betrieb der Therapeutischen Wohngemeinschaft Hofberg. Diese bietet erwachsenen Menschen mit psychischen Problemen eine vorübergehende stationäre Betreuung.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Bühler, Thomas Josef, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rehetobel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauth, Thomas, von Frauenfeld, in Eschlikon TG (Eschlikon), Vizepräsident des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichelberger, Kurt, von Gossau SG und Sumiswald, in Gossau SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn Ismail, Claudia, von Wittenbach, in Romanshorn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Roland Emil, von Appenzell, in Wil SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ogger, Ulla Eeva Inkeri, von Winterthur, in Wilen b. Wil (Wilen TG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seemann, Thomas, von Affeltrangen, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4636270, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Ausbildungszentrum für die Schweiz. Fleischwirtschaft, in Spiez, CH-092.5.002.028-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2005, S. 6, Publ. 3138936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamm, Bruno, von Filzbach, in Oberuzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinzelmann, Hans, von Gais, in Geroldswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Peter, von Hemmental und Schaffhausen, in Münchringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichelberger, Kurt, von Sumiswald und Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Junod, Louis, von Sainte-Croix, in Sainte-Croix, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahner, Josef genannt Sepp, von Kaltbrunn, in Thun, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metreba Revisions- & Beratungs-AG (CH-020.3.917.421-3), in Dübendorf, Revisionsstelle.