Informazioni su Josef Iten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Josef Iten
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Iten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5776976, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Käsereigenossenschaft Haltenbühl, in Oberägeri, CH-170.5.000.107-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.1991, S. 1169). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Wendelin, von Oberägeri, in Oberägeri, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Josef, von Oberägeri, in Oberägeri, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident ohne Zeichnungsberechtigung und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
Ott, Armin, von Arth, in Oberägeri, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Iten, Lukas, von Oberägeri, in Oberägeri, Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5559786, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Josef Iten AG, in Oberägeri, CH-170.3.006.447-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2000, S. 5453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Josef, von Oberägeri, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogenmoser, Ralph, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
BackOffice Treuhand AG (CH-170.3.019.811-7), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher: BackOffice Treuhand AG, in Cham].
Numero di pubblicazione: 4256260, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Genossenschaft für ländliches Bauen, in Walchwil, CH-170.5.000.011-9, Gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2005, S. 19, Publ. 2831372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boog, Edgar, von Knutwil, in Hünenberg, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hürlimann, Josef, von Walchwil, in Walchwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Armin, von Arth, in Oberägeri, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Alois, von Engelberg, in Risch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Fuchs, Albert, von Einsiedeln, in Walchwil, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Iten, Josef, von Oberägeri, in Oberägeri, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Moos, Peter, von Zug, in Hünenberg, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.