Josef Iten
residente a Oberägeri, da Oberägeri Mandati attuali: Käsereigenossenschaft Haltenbühl, Genossenschaft für ländliches Bauen Persone correlate: Armin Ott, Lukas Iten, Beatrice Käslin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Iten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Iten"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Iten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Iten"
|
|
Josef Iten
residente a Rothenburg, da Oberägeri Mandati attuali: Coiffeur Iten Persone correlate: Jasmin Iten Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Iten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Iten"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Iten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Iten"
|
|
Josef Iten
residente a Unterägeri, da Unterägeri Mandati attuali: Stiftung Wildspitz Persone correlate: Simon Kretz, Martin Schuler, Kathrin Renggli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Iten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Iten"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Josef Iten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Josef Iten"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Josef Iten
Persone con il nome Josef Iten lavorano in questi rami economici
Produzione di commestibili
Construzione del soprassuolo
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Associazioni religiose, politiche o secolari
Produzione di commestibili
Construzione del soprassuolo
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Josef Iten
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Josef Iten
Numero di pubblicazione: HR02-1005351920, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Coiffeur Iten, in Emmen, CHE-114.827.532, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S.12, Publ. 4989866).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Jasmin, von Oberägeri, in Rothenburg, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Emmen];
Iten, Josef, von Oberägeri, in Rothenburg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Emmen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004472516, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pekari AG, in Zug, CHE-108.733.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Josef, von Unterägeri, in Knonau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3374265, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kinderkrippe Spatzennest GmbH, in Zug, CHE-158.955.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387773).
Statutenänderung:
08.02.2017.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Salvenmattweg 2, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit einfachem Brief oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 08.02.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Josef, von Unterägeri, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pilatus Asset Management AG (CHE-269.026.884), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Haindl, Fabian, von Kriens, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schnüriger, Pascal, von Kriens und Lauerz, in Kriens, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.