Informazioni su Philipp Michael Haussmann
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Michael Haussmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004896993, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
k. u. k. Liegenschaften AG, in Mellingen, CHE-237.789.831, Grumetweg 13, 5507 Mellingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.03.2020. 15.05.2020.
Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland;
kann alle der Verwirklichung ihres Zwecks förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen und insbesondere auch Sicherheiten aller Art für Verpflichtungen Dritte bestellen;
der Haupt- und Nebenzweck ist für alle Immobiliengeschäfte in der Schweiz ausschliesslich auf solche Liegenschaften und Grundstücke begrenzt, die als Betriebsstättengrundstücke im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a BewG gelten;
kann Patente, Handelsmarken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen und diese finanzieren, Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 06.03.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zindel, Christian, von Maienfeld, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Thomas, von Kölliken, in Mellingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Döttinger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haussmann, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004721241, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIS Swiss International Schools Holding AG, in Zürich, CHE-114.406.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haussmann, Philipp Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Jakob, von Schüpfheim, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Thomas, von Kölliken, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zindel, Christian, von Zürich und Maienfeld, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Wolfgang Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Remseck am Neckar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004650869, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kalaidos Bildungsgruppe AG, in Zürich, CHE-107.840.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, S.0, Publ. 1523249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruder, Herbert, von Bachs, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Ambrosius, von Mosnang, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Dr. Jakob, von Schüpfheim, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zumbach, Christian, von Toffen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)];
Döttinger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haussmann, Philipp Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Wolfgang Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Remseck am Neckar (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.