Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su SIS Swiss International Schools Holding AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.07.2008
Cancellazione dal registro delle imprese
21.04.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.032.673-4
IDI/IVA
CHE-114.406.426
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen auf dem Gebiet der Bildung insbesondere im Bereich der zweisprachigen Ausbildungen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 14.07.2008 | 20.04.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SIS Swiss International Schools Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004874192, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIS Swiss International Schools Holding AG, in Zürich, CHE-114.406.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721241). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kalaidos Holding AG, in Zürich (CHE-111.709.600), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004721241, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIS Swiss International Schools Holding AG, in Zürich, CHE-114.406.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haussmann, Philipp Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Jakob, von Schüpfheim, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Thomas, von Kölliken, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zindel, Christian, von Zürich und Maienfeld, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Wolfgang Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Remseck am Neckar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004663267, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SIS Swiss International Schools Holding AG, in Zürich, CHE-114.406.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furgler, Andrea, von Pfäfers, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.