Informazioni su Ralf Michael Häveker
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ralf Michael Häveker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4377993, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Gourmet Competence GmbH, Singen Hohentwiel (DE), Zweigniederlassung Thayngen, in Thayngen, CHE-112.859.544, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2018, Publ. 4269355).
Hauptsitz in:
Singen Hohentwiel (DE).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Bahnhofstrasse 3, Postfach 109, 8240 Thayngen].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Weitere Adresse: Postfach 109, 8240 Thayngen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häveker, Ralf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Schechen (DE), Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3840725, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Royal Business Restaurants GmbH, in Thayngen, CHE-112.782.321, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2627159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieland, Wolfgang Peter, von Grindelwald, in Thayngen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Häveker, Ralf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kolbermoor (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Compass Group (Suisse) S.A. (CHE-101.279.302), in Kloten, Gesellschafterin, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Truttmann, Thomas Roman, von Flüelen, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bothe, Anselm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Maria Enzersdorf (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merkli, Shirin Anna Hilde, von Winterthur, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2627159, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Royal Business Restaurants GmbH, in Thayngen, CHE-112.782.321, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1645285).
Statutenänderung:
20.11.2015.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rehmann, Elmar, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen-Berkheim (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Wolfgang Peter, von Grindelwald, in Thayngen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Häveker, Ralf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kolbermoor (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schechen (DE), mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].