Informazioni su Monika Härle-Meer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Härle-Meer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004534204, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MH Maxhold AG, in Rapperswil-Jona, CHE-115.921.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1655675).
Statutenänderung:
20.12.2018.
Firma neu:
metallround ag.
Sitz neu:
Gaiserwald.
Domizil neu:
Heimat 442, 9032 Engelburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt allgemeine Metallbau-, Schlosser- und Montagearbeiten sowie deren Planung und Projektierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Nachtrag].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Härle-Meer, Monika, von Eriswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsner, Philipp Bernhard, von Einsiedeln, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jäger, Walter Eugen, von Pfäfers, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1655675, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MH Maxhold AG, bisher in Heiden, CHE-115.921.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 3, Publ. 5787602).
Gründungsstatuten:
19.08.2010.
Statutenänderung:
23.07.2014.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Fuchsenbergstrasse 23, 8645 Jona.
Publikationsorgan neu:
SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.07.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bawidamann, Patrik, von Rorschach, in Heiden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Markus, von Urnäsch, in Goldach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härle-Meer, Monika, von Eriswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.