Monika Härle-Meer
residente a Jona, da Eriswil e Deutschland Mandati attuali: Fobal AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Monika Härle-Meer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Monika Härle-Meer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Monika Härle-Meer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Monika Härle-Meer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Monika Härle-Meer
Persone con il nome Monika Härle-Meer lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Monika Härle-Meer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Monika Härle-Meer
Numero di pubblicazione: HR02-1004534204, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MH Maxhold AG, in Rapperswil-Jona, CHE-115.921.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1655675).
Statutenänderung:
20.12.2018.
Firma neu:
metallround ag.
Sitz neu:
Gaiserwald.
Domizil neu:
Heimat 442, 9032 Engelburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt allgemeine Metallbau-, Schlosser- und Montagearbeiten sowie deren Planung und Projektierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Nachtrag].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Härle-Meer, Monika, von Eriswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsner, Philipp Bernhard, von Einsiedeln, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jäger, Walter Eugen, von Pfäfers, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1655675, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MH Maxhold AG, bisher in Heiden, CHE-115.921.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 3, Publ. 5787602).
Gründungsstatuten:
19.08.2010.
Statutenänderung:
23.07.2014.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Fuchsenbergstrasse 23, 8645 Jona.
Publikationsorgan neu:
SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.07.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bawidamann, Patrik, von Rorschach, in Heiden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Markus, von Urnäsch, in Goldach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härle-Meer, Monika, von Eriswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.