Informazioni su Jürg Grischott
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jürg Grischott
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004786089, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Customize Beteiligung & Management AG, bisher in Herisau, CHE-115.304.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3152441).
Statutenänderung:
05.12.2019.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, David, von Maladers, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grischott, Jürg, von Ferrera, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3653219, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Customize AG, in Winterthur, CHE-106.842.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfirter, Fabio, von Pratteln, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, David, von Maladers, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grischott, Jürg, von Ferrera, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2939681, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Kühl- und Lagerhaus Thurtal AG, in Bussnang, CHE-488.462.293, Wertbühl 6, 8575 Bürglen TG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.07.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und die Bewirtschaftung eines Kühl- und Lagerhauses, primär für die Agrarwirtschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 01.07.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Egger, Josef Johann, von Gossau SG, in Bürglen TG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grischott, Jürg, von Ferrera und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Markus, von Gossau SG, in Mettlen (Bussnang), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.