Jürg Grischott
residente a Zürich, da Ferrera e Zürich Mandati attuali: Kühl- und Lagerhaus Thurtal AG, Customize Beteiligung & Management AG e di più Persone correlate: Markus Egger, Josef Johann Egger, Christian Meuli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Grischott", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Grischott"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Grischott", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Grischott"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürg Grischott
Persone con il nome Jürg Grischott lavorano in questi rami economici
Depositi e logistica
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fornitura di servizi informatici
Depositi e logistica
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Jürg Grischott
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Grischott
Numero di pubblicazione: HR02-1004786089, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Customize Beteiligung & Management AG, bisher in Herisau, CHE-115.304.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3152441).
Statutenänderung:
05.12.2019.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, David, von Maladers, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grischott, Jürg, von Ferrera, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3653219, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Customize AG, in Winterthur, CHE-106.842.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfirter, Fabio, von Pratteln, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, David, von Maladers, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grischott, Jürg, von Ferrera, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2939681, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Kühl- und Lagerhaus Thurtal AG, in Bussnang, CHE-488.462.293, Wertbühl 6, 8575 Bürglen TG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.07.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und die Bewirtschaftung eines Kühl- und Lagerhauses, primär für die Agrarwirtschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 01.07.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Egger, Josef Johann, von Gossau SG, in Bürglen TG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grischott, Jürg, von Ferrera und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Markus, von Gossau SG, in Mettlen (Bussnang), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.