Informazioni su Dr. Martin Glor
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Martin Glor
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3705503, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'186 vom 08.11.2010. Swiss Process Safety Consulting GmbH, in Allschwil, CHE-116.183.042, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, Publ. 5892964).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glor, Dr. Martin, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6256718, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerisches Institut zur Förderung der Sicherheit (SIFS), in Zürich, CH-020.6.000.201-4, Verein (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2007, S. 23, Publ. 4139382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gretener, Dr. Max, von Mellingen, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Glor, Martin, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Dr. Matthias, von Oberrieden, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Hermann, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5892964, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Swiss Process Safety Consulting GmbH, in Allschwil, CH-280.4.014.154-7, c/o Dr. Martin Glor, Schönenbuchstrasse 36, 4123 Allschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
5.11.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Prozesssicherheit und statische Elektrizität. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Glor, Dr. Martin, von Basel, in Allschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Glor-Spinatsch, Ida, von Basel und Birrwil, in Allschwil, mit Einzelunterschrift.