Informazioni su Bernhard Dietsche
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Dietsche
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006103571, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NAROPA REHA AG, in Thal, CHE-108.690.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893836). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietsche, Herbert, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dietsche, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kröher, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pielmeier, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Rott am Inn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Derungs, Richard Michael, von Herisau, in Uzwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Calanda Audit AG (CHE-392.204.397), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005702691, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pollux Reinigungsservice AG Zürich, in Zürich, CHE-107.421.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, S.0, Publ. 3363057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kauf, Luc, von Felben-Wellhausen, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Hanspeter, von Oberriet SG, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Herbert, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dietsche, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004870278, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NAROPA REHA AG, in Thal, CHE-108.690.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, S.0, Publ. 2990315).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Herbert, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dietsche, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.