Bernhard Dietsche
residente a St. Gallen, da St. Gallen Mandati attuali: Pollux Reinigungsservice AG Zürich, Armit AG e di più Persone correlate: Herbert Dietsche, Marc Frey, Herbert Dietsche e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Dietsche", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Dietsche"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Dietsche", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Dietsche"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bernhard Dietsche
Persone con il nome Bernhard Dietsche lavorano in questi rami economici
Pulizia di edifici
Servizi fiduciari
Servizi per consulenza manageriale
Pulizia di edifici
Servizi fiduciari
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Bernhard Dietsche
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Dietsche
Numero di pubblicazione: HR02-1006103571, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NAROPA REHA AG, in Thal, CHE-108.690.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893836). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietsche, Herbert, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dietsche, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kröher, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pielmeier, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Rott am Inn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Derungs, Richard Michael, von Herisau, in Uzwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Calanda Audit AG (CHE-392.204.397), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005702691, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pollux Reinigungsservice AG Zürich, in Zürich, CHE-107.421.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, S.0, Publ. 3363057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kauf, Luc, von Felben-Wellhausen, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Hanspeter, von Oberriet SG, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Herbert, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dietsche, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004870278, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NAROPA REHA AG, in Thal, CHE-108.690.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, S.0, Publ. 2990315).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Herbert, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dietsche, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.