Informazioni su Claudio E. Caspari
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudio E. Caspari
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005941397, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Strada del Sole GmbH, in Zug, CHE-113.371.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217355).
Firma neu:
Strada del Sole GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister Arnold, Maya, von Männedorf und Zug, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Caspari, Claudio E., von Glarus Süd, in Brugg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Peter B., von Zug, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005104312, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Precis AG, in Zug, CHE-339.354.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581331).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister Arnold, Maya, von Zug und Männedorf, in Baar, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Pfister Arnold, Maja U.];
Pfister, Rolf P., von Männedorf, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil am See];
Caspari, Claudio E., von Glarus Süd, in Brugg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004952836, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Strada del Sole GmbH, bisher in Wil (SG), CHE-113.371.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 13.09.2019, Publ. 1004715905).
Statutenänderung:
17.07.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caspari, Claudio E., von Glarus Süd, in Brugg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Caspari, Claudio].