Claudio E. Caspari
residente a Brugg, da Glarus Süd Mandati attuali: Precis AG Persone correlate: Jeanette Lagan, Mira Waldesbühl-Das, Christina Virginia Martinez Sanchez-Arpagaus e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudio E. Caspari", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudio E. Caspari"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudio E. Caspari", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudio E. Caspari"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claudio E. Caspari
Persone con il nome Claudio E. Caspari lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Claudio E. Caspari
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claudio E. Caspari
Numero di pubblicazione: HR02-1005941397, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Strada del Sole GmbH, in Zug, CHE-113.371.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217355).
Firma neu:
Strada del Sole GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister Arnold, Maya, von Männedorf und Zug, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Caspari, Claudio E., von Glarus Süd, in Brugg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Peter B., von Zug, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005104312, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Precis AG, in Zug, CHE-339.354.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581331).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister Arnold, Maya, von Zug und Männedorf, in Baar, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Pfister Arnold, Maja U.];
Pfister, Rolf P., von Männedorf, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil am See];
Caspari, Claudio E., von Glarus Süd, in Brugg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004952836, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Strada del Sole GmbH, bisher in Wil (SG), CHE-113.371.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 13.09.2019, Publ. 1004715905).
Statutenänderung:
17.07.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caspari, Claudio E., von Glarus Süd, in Brugg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Caspari, Claudio].