Informazioni su Alois Bühlmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alois Bühlmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4298909, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Tiefkühlanlagengenossenschaft Neuenkirch, in Neuenkirch, CHE-110.039.205, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, Publ. 5047308).
Firma neu:
Tiefkühlanlagengenossenschaft Neuenkirch in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.05.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Alois, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wipfli, Martin, von Göschenen, in Neuenkirch, Aktuar, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Habermacher, Markus, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Kassier, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Aktuar].
Numero di pubblicazione: 5753766, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Käsereigenossenschaft Hellbühl und Umgebung, in Neuenkirch, CH-100.5.008.596-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 13, Publ. 4990914).
Domizil neu:
c/o Jörg Blum, Ruswilstrasse 10, 6016 Hellbühl.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Moritz, von Ruswil, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Alois, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Josef, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Markus, von Ruswil, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Brun, Josef, von Ruswil, in Ruswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bachmann, Josef genannt Joe, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwendimann, Paul, von Neuenkirch und Laupersdorf, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4098122, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Milchgenossenschaft Moosschür und Umgebung, in Neuenkirch, CH-100.5.008.596-5, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2007, S. 8, Publ. 3962352).
Statutenänderung:
28.08.2007.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Milchwirtschaftliche Genossenschaft Sigigen, in Ruswil (CH-100.5.009.457-6), gemäss Fusionsvertrag vom 25.07.2007 und Bilanz per 30.06.2007. Aktiven von CHF 387'798.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 311'990.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Hellbühl und Umgebung.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. [bisher: Die Genossenschafter sind verpflichtet, Bilanzverluste durch Nachschüsse bis zum Betrag von CHF 5'000.-- zu decken.] [gestrichen: Solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrag von CHF 5'000.--.].
Pflichten:
[gestrichen: Entrichtung eines Eintrittsgeldes, sofern die Generalversammlung nicht auf die Erhebung verzichtet. Bezahlung eines Amortisationsbeitrages, dessen Höhe auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung festgelegt wird.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Moritz, von Ruswil, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten];
Rey, Markus, von Ruswil, in Ruswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten];
Blum, Jörg, von Ruswil und Trub, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brun, Josef, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Alois, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Hofstetter, Walter, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, Franco, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Stalder, Josef, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bucheli, Wendelin, von Ruswil, in Ruswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].