Informazioni su Josef Bachmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Josef Bachmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Bachmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5753766, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Käsereigenossenschaft Hellbühl und Umgebung, in Neuenkirch, CH-100.5.008.596-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 13, Publ. 4990914).
Domizil neu:
c/o Jörg Blum, Ruswilstrasse 10, 6016 Hellbühl.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Moritz, von Ruswil, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Alois, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Josef, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Markus, von Ruswil, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Brun, Josef, von Ruswil, in Ruswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bachmann, Josef genannt Joe, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwendimann, Paul, von Neuenkirch und Laupersdorf, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5058840, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Hellbühl und Umgebung, in Malters, CH-100.5.021.704-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2002, S. 8, Publ. 706876).
Statutenänderung:
2.03.2009.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Neue Mitglieder sind zur Zahlung eines Eintrittsgeldes von CHF 100.-- verpflichtet.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 02.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Verwaltung: 5 Personen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murer, Meinrad, von Beckenried, in Neuenkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Bachmann, Josef, 1946, von Malters, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Peter, von Emmen, in Emmen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bachmann, Paul, von Malters, in Malters, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bachmann, Josef genannt Joe, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.