Informazioni su Peter Aebi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Aebi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1516583, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Brunnengenossenschaft Aeschi, in Aeschi SO, CHE-101.835.806, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2010, S. 11, Publ. 5824094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Peter, von Seeberg, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glutz-Aebi, Alexandra, von Aeschi SO, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5825960, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Elektro Aebi AG, in Aeschi SO, CH-251.3.000.066-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 15, Publ. 5497778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Peter, von Seeberg, in Aeschi SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi-Clément, Rosmarie, von Seeberg, in Aeschi SO, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Stefan, von Seeberg, in Aeschi SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Fiechter, Roland, von Dürrenroth, in Eriswil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5824094, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Brunnengenossenschaft Aeschi, in Aeschi SO, CH-251.5.000.053-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2005, S. 12, Publ. 3135818).
Statutenänderung:
23.04.2010.
Domizil neu:
bei Ernst Aeschlimann, Burghof 1, 4556 Aeschi SO.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung oder Nachschusspflichten: Gemäss Statuten. [bisher: Haftung: persönlich und unbeschränkt] [gestrichen: Nachschusspflicht: ohne]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 23.04.2010 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi-Käch, Walter, von Horriwil, in Aeschi SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Fritz, von Rüderswil, in Aeschi SO, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Hans, von Iffwil, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reist, Harald, von Sumiswald, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Ernst, von Walterswil BE, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Ernst, von Langnau im Emmental, in Aeschi SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Walter, 1962, von Horriwil, Aeschi SO und Bolken, in Aeschi SO, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Peter, von Seeberg, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier];
Sommer, Martin, von Wyssachen und Aeschi SO, in Aeschi SO, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar].