Informazioni su Roland Fiechter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Fiechter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Fiechter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005608866, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
AEK Build Tec AG, in Rickenbach (SO), CHE-281.155.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493752).
Statutenänderung:
08.11.2022.
Firma neu:
AEK AG.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Obachstrasse 12, 4500 Solothurn.
Weitere Adressen:
Hauptstrasse 26a, 4552 Derendingen. Jurastrasse 13, 4542 Luterbach. Sonnenrainstrasse 4, 4533 Riedholz. Breitenfeldstrasse 3, 4512 Bellach. Poststrasse 8, 4562 Biberist. Hauptstrasse 366, 4716 Welschenrohr. Langfeldstrasse 25, 4528 Zuchwil. Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen. Neue Strasse 1, 4703 Kestenholz. Dammstrasse 12, 4500 Solothurn. Tiefentalweg 11, 4571 Lüterkofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bretscher, Oliver, von Dorf, in Wangen bei Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Roger, von Zürich, in Halten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Roland, von Dürrenroth, in Eriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Pascal, von Zürich, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monbaron, Stefan, von Tramelan, in Fulenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niedhart, Nicolas, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Zweigniederlassung neu:
Rickenbach SO (CHE-277.148.928).
Numero di pubblicazione: 3075279, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
AEK Elektro AG, in Solothurn, CHE-101.367.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580985).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Roland, von Dürrenroth, in Eriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2265465, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Elektro Aebi AG, in Aeschi SO, CHE-105.747.182, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1957149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter, Roland, von Dürrenroth, in Eriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Roland, von Oftringen, in Studen BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.