Informazioni su Legalink
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Legalink
- Legalink da Zürich opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Legalink fondata il 18.02.1999 è composta da 4 persone.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 18.06.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Legalink è iscritta con l’IDI CHE-100.337.807.
- Aziende con lo stesso indirizzo: AGFS Switzerland GmbH, Alcaidesa AG, assetica AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del comitato
Sonia Abraham,
Christopher Trowbridge,
Manuel Alejandro Ripoll Gonzalez,
Göran Andersson
i più recenti aventi diritto di firma
Sonia Abraham,
Christopher Trowbridge,
Manuel Alejandro Ripoll Gonzalez,
Göran Andersson
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.02.1999
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.000.434-7
IDI/IVA
CHE-100.337.807
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Zwecke von Legalink sind in uneingeschränkter Form die Folgenden: a) die Etablierung eines Vereins von international ausgerichteten Anwaltskanzleien; b) den Mitgliedern eine Plattform zur Verfügung zu stellen, um die internationalen Bedürfnisse ihrer Klienten besser abzudecken; c) den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, auf der Basis 'Rechtsanwalt-zu Rechtsanwalt' von Mitgliedern in anderen Ländern schnelle und kompetente Beratung in rechtlichen Fragen zu erhalten; d) das Rechtsgeschäft von Mitgliedern zu fördern; und e) Informationen über Legalink und die angebotenen Dienstleistungen und Möglichkeiten zur Unterstützung in Ländern, in denen Legalink vertreten ist, bekannt zu machen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Legalink
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006059389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Legalink, in Zürich, CHE-100.337.807, Verein (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491097).
Statutenänderung:
12.11.2022. 11.11.2023. Laut Erklärung des Vorstands vom 05.03.2024 unterliegt der Verein nicht der Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister und muss keinen Vertreter in der Schweiz haben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baysal, Pelin, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trowbridge, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Danbury / CT (US), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abraham, Sonia, malaysische Staatsangehörige, in Kuala Lumpur (MY), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andersson, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ripoll Gonzalez, Manuel Alejandro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko-Stadt (MX), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005491097, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Legalink, in Zürich, CHE-100.337.807, Verein (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990856).
Weitere Adressen:
Postfach 1168, 8021 Zürich 1. [gestrichen: Weitere Adresse: Postfach 1130, 8021 Zürich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Espalter Masoller, Haroldo, uruguayischer Staatsangehöriger, in Montevideo (UY), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abraham, Sonia, malaysische Staatsangehörige, in Kuala Lumpur (MY), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004990856, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 36655 vom 25.09.2020 Legalink, in Zürich, CHE-100.337.807, Verein (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988779). Das Statutendatum datiert vom 18.05.2019, nicht vom 18.05.2020.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.