Christopher Trowbridge
residente a Danbury CT, da USA Mandati attuali: Legalink Persone correlate: Sonia Abraham, Göran Andersson, Manuel Alejandro Ripoll Gonzalez Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christopher Trowbridge", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christopher Trowbridge"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christopher Trowbridge", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christopher Trowbridge"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christopher Trowbridge
Persone con il nome Christopher Trowbridge lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Christopher Trowbridge
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Trowbridge
Numero di pubblicazione: HR02-1006059389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Legalink, in Zürich, CHE-100.337.807, Verein (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491097).
Statutenänderung:
12.11.2022. 11.11.2023. Laut Erklärung des Vorstands vom 05.03.2024 unterliegt der Verein nicht der Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister und muss keinen Vertreter in der Schweiz haben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baysal, Pelin, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trowbridge, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Danbury / CT (US), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abraham, Sonia, malaysische Staatsangehörige, in Kuala Lumpur (MY), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andersson, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ripoll Gonzalez, Manuel Alejandro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko-Stadt (MX), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004988779, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Legalink, in Zürich, CHE-100.337.807, Verein (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960403).
Statutenänderung:
18.05.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trowbridge, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Danbury / CT (US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.