Informazioni su Arthur Kälin AG, Architektur- und Generalunternehmung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Arthur Kälin AG, Architektur- und Generalunternehmung
- Arthur Kälin AG, Architektur- und Generalunternehmung ha sede a Einsiedeln ed è attiva. Essa opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 22.01.2019.
- L'IDI della azienda è CHE-107.400.476.
- BIKE DNA Andreas Dill, Kälin Arthur Engineering, MEJA AG hanno lo stesso indirizzo come Arthur Kälin AG, Architektur- und Generalunternehmung.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Einsiedeln
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.007.365-9
IDI/IVA
CHE-107.400.476
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von einem Architekturbüro und Generalunternehmung; Planung und Realisation von Umbauten, Renovationen und Neubauten; kann verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ybrig Treuhand AG | Oberiberg | <2004 | 31.01.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Kälin Arthur AG, Architektur- und Generalunternehmung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arthur Kälin AG, Architektur- und Generalunternehmung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004547492, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Arthur Kälin AG, Architektur- und Generalunternehmung, in Einsiedeln, CHE-107.400.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2010, Publ. 5470884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Josef, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Elena, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5470884, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Arthur Kälin AG, Architektur- und Generalunternehmung, in Einsiedeln, CH-130.0.007.365-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 11, Publ. 4057774).
Statutenänderung:
21.12.2009.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.12.1994 von der Einzelfirma 'Arthur Kälin, Architektur- und Generalunternehmung', in Oberiberg, gemäss uebernahmebilanz per 30.11.1994 Aktiven von Fr. 383'268.35 und Passiven von Fr. 95'680.85 zum Uebernahmepreis von Fr. 287'587.50, wofür den Gründern 100 Namenaktien zu Fr. 1'000.-- zuerkannt werden.]. Mitteilungen an die Aktionäre schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandgesellschaft J. Schuler AG, in Oberiberg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4057774, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Arthur Kälin AG, Architektur- und Generalunternehmung, in Einsiedeln, CH-130.0.007.365-9, Betrieb eines Architekturbüro und einer Generalunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2004, S. 11, Publ. 2544864).
Domizil neu:
Hauptstrasse 25, 8840 Einsiedeln.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.