Arthur Kälin
residente a Gross, da Einsiedeln Mandati attuali: Kälin Arthur Engineering Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arthur Kälin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arthur Kälin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arthur Kälin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arthur Kälin"
|
|
Arthur Kälin
residente a Einsiedeln, da Einsiedeln Mandati attuali: MEJA AG, Arthur Kälin AG, Architektur- und Generalunternehmung Persone correlate: Elena Kälin, Elena Kälin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arthur Kälin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arthur Kälin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arthur Kälin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arthur Kälin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Arthur Kälin
Persone con il nome Arthur Kälin lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Arthur Kälin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Arthur Kälin
Numero di pubblicazione: HR02-1004547498, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MEJA AG, in Einsiedeln, CHE-401.181.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156056).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Arthur, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kälin, Elena, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6156056, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MEJA AG, in Einsiedeln, CH-130.3.016.901-8, Hauptstrasse 25, 8840 Einsiedeln, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2011.
Zweck:
Erstellung, Vermittlung, Verwaltung von und Handel mit Immobilien;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, finanzieren oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 5.5.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kälin, Arthur, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3606106, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SKS Immobilien AG, in Einsiedeln, CH-130.0.007.582-0, Handel mit, Planung und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 06.10.2003, S. 14, Publ. 1201298).
Statutenänderung:
18.10.2006. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Arthur, von Einsiedeln, in Gross, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.