Renseignements sur Friedrich zu Fürstenberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Friedrich zu Fürstenberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006042738, Registre du commerce Grisons
Wermont AG, in St. Moritz, CHE-108.858.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005544106).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
zu Fürstenberg, Maximilian, von Zollikon, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
zu Fürstenberg, Friedrich, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005426206, Registre du commerce Zoug, (170)
Tempest GmbH, in Zug, CHE-329.438.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005382167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Hans-Jürg, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
zu Fürstenberg, Maximilian, von Zollikon, in St. Moritz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
RvG Ventures GmbH (HRB 176457 B), in Berlin (DE), Gesellschafterin, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HIPPOCRATECH LTD (13175740), in Milton Keynes (GB), Gesellschafterin, mit 232 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
zu Fürstenberg, Friedrich, von Zollikon, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Geoffroy, Charles Edouard, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmertzing, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 47 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sprigg, Joshua Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Swanbourne (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprigg, Nicholas Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Swanbourne (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005382167, Registre du commerce Zoug, (170)
Tempest GmbH, in Zug, CHE-329.438.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263507).
Statutenänderung:
23.12.2021.
Stammkapital neu:
CHF 23'200.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 910'000.00, wofür 32 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
zu Fürstenberg, Friedrich, von Zollikon, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Diem, Hans-Jürg, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
zu Fürstenberg, Maximilian, von Zollikon, in St. Moritz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
RvG Ventures GmbH (HRB 176457 B), in Berlin (DE), Gesellschafterin, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00.