Friedrich zu Fürstenberg
domicilié à Zollikon, de Zollikon Mandats actifs: Wermont AG, Tempest GmbH Connecté à: Maximilian Joachim Alfred Egon zu Fürstenberg, Charles Edouard Geoffroy, Nicholas Anthony Sprigg et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Friedrich zu Fürstenberg" à jour.Vous suivez maintenant "Friedrich zu Fürstenberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Friedrich zu Fürstenberg" à jour.Vous suivez maintenant "Friedrich zu Fürstenberg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Friedrich zu Fürstenberg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Friedrich zu Fürstenberg
Gestion de fonds
Fourniture de services informatiques
Gestion de fonds
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Friedrich zu Fürstenberg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Friedrich zu Fürstenberg
Numéro de publication: HR02-1006042738, Registre du commerce Grisons
Wermont AG, in St. Moritz, CHE-108.858.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005544106).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
zu Fürstenberg, Maximilian, von Zollikon, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
zu Fürstenberg, Friedrich, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005426206, Registre du commerce Zoug, (170)
Tempest GmbH, in Zug, CHE-329.438.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005382167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Hans-Jürg, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
zu Fürstenberg, Maximilian, von Zollikon, in St. Moritz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
RvG Ventures GmbH (HRB 176457 B), in Berlin (DE), Gesellschafterin, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HIPPOCRATECH LTD (13175740), in Milton Keynes (GB), Gesellschafterin, mit 232 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
zu Fürstenberg, Friedrich, von Zollikon, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Geoffroy, Charles Edouard, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmertzing, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 47 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sprigg, Joshua Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Swanbourne (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprigg, Nicholas Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Swanbourne (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005382167, Registre du commerce Zoug, (170)
Tempest GmbH, in Zug, CHE-329.438.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263507).
Statutenänderung:
23.12.2021.
Stammkapital neu:
CHF 23'200.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 910'000.00, wofür 32 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
zu Fürstenberg, Friedrich, von Zollikon, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Diem, Hans-Jürg, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
zu Fürstenberg, Maximilian, von Zollikon, in St. Moritz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
RvG Ventures GmbH (HRB 176457 B), in Berlin (DE), Gesellschafterin, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00.