Renseignements sur Claudio Wüst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claudio Wüst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004885200, Registre du commerce Zurich, (20)
Primestay Holding AG, in Uitikon, CHE-326.969.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, S.0, Publ. 3309771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fazlic, Elvis, von Wallisellen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wüst, Claudio, von Gossau ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Hannes, von Zürich, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Peter, von Oberwil-Lieli, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitt, Severin, von Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004877331, Registre du commerce Zurich, (20)
Primestay Schweiz AG, in Winterthur, CHE-142.361.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2019, Publ. 1004583161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Claudio, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mariani, Ettore, von Weinfelden, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tahiri, Aldina, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazlic, Elvis, von Wallisellen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmitt, Thomas Paul, von Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004725198, Registre du commerce Zurich, (20)
Real Estate Financial Services AG, in Uitikon, CHE-213.895.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, S.0, Publ. 3373769).
Statutenänderung:
29.08.2019.
Firma neu:
Greentherm AG.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Lagerhausstrasse 6, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte- und Sanitärtechnik, Unterhalt von Schwimmbädern, Heizungen und Wärmeerzeugern, Regiearbeiten;
Ausführung von Baudienstleistungen, Bauleitungen und Baumanagement;
Handel mit Bau-, Baunebenprodukten und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch ein eingeschriebenes, sicheres E-Mail, das auch vom zuständigen Organ der Gesellschaft (Präsident oder Sekretär des Verwaltungsrates) mittels qualifiziertem digitalen Zertifikat elektronisch unterschrieben ist. Alternativ kann eine Mitteilung an die Aktionäre auch durch Brief per Post erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Thomas Paul, von Basel, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fazlic, Elvis, von Wallisellen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wüst, Claudio, von Gossau ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isufi, Patrik, von Rafz, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmitt, Severin, von Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.