Renseignements sur Primestay Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Primestay Holding AG
- Primestay Holding AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des sociétés de participation. Le siège social se trouve à Uitikon Waldegg.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.03.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-326.969.967.
- Toutes les informations sur les 2 marques déposées par l'entreprise Primestay Holding AG.
- À la même adresse comme Primestay Holding AG il sont inscrits 9 autres entreprises actives Cela comprend: Beraro AG, C-Mine AG, Forbiz AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Bruno André Sauter,
Severin Schmitt,
Daniel Paul Josef Peter,
Prof. Thomas Paul Schmitt
les plus récents personnes habilitée à signer
Bruno André Sauter,
Severin Schmitt,
Daniel Paul Josef Peter,
Prof. Thomas Paul Schmitt
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.07.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uitikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.043.600-6
IDE/TVA
CHE-326.969.967
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt sich an Firmen zu beteiligen, welche im Zusammenhang mit Entwicklung und Bewirtschaftung von Immobilien in der Schweiz sowie im Ausland stehen, sowie für diese Firmen Dienstleistungen im Bereich Unternehmensführung und Unternehmensverwaltung zu erbringen. Sie kann alle Massnahmen treffen und Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen und Wertschriften erwerben.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treufit AG | Zürich | 25.07.2016 | 29.03.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Primestay Holding SA
- Primestay Holding Ltd.
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
Primestay | 15.05.2017 | actif | 00466/2016 |
Primestay | - | radiée | 00170/2017 |
Dernières notifications FOSC pour Primestay Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005136819, Registre du commerce Zurich, (20)
Primestay Holding AG, in Uitikon, CHE-326.969.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885200). Gemäss Erklärung vom 04.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treufit AG (CHE-107.888.391), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Bruno, von Maur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004885200, Registre du commerce Zurich, (20)
Primestay Holding AG, in Uitikon, CHE-326.969.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, S.0, Publ. 3309771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fazlic, Elvis, von Wallisellen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wüst, Claudio, von Gossau ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Hannes, von Zürich, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Peter, von Oberwil-Lieli, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitt, Severin, von Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3309771, Registre du commerce Zurich, (20)
Primestay Holding AG, in Uitikon, CHE-326.969.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2972307).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Hannes, von Zürich, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Peter, von Oberwil-Lieli, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Daniel, von Neuenkirch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.