Renseignements sur Engelbert Weis-Stocker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Engelbert Weis-Stocker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4647154, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
jawe Holding AG, in Bühler, CH-300.3.014.648-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2004, S. 2, Publ. 2502456).
Statutenänderung:
5.09.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen und Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Immobilien erwerben, belasten und veräussern und im übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche der Förderung des Gesellschaftzweckes dienlich sind oder im Zusammenhang mit der Anlage der Mittel stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KS Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weis-Stocker, Engelbert, von Egnach, in Neukirch (Egnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: deutscher Staatsangehöriger).
Numéro de publication: 1205328, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
jawe Holding AG, in Bühler, Melsterbühl 632, 9055 Bühler, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
2.10.2003.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Beteiligungen zum Maximalpreis von CHF 2'100'000 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Weis-Stocker, Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirch (Egnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer-Estevéz, Jakob, von Stein AR, in Bühler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel + Schöpfer Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.