Engelbert Weis-Stocker
domicilié à Neukirch (Egnach), de Egnach Mandats actifs: Schloss Luxburg AG, Elbau Küchen AG et plus Connecté à: Isabel Gertrud Baumgartner-Breuer, Simon Marius Isenring, Dietrich Otto Bötschi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Engelbert Weis-Stocker" à jour.Vous suivez maintenant "Engelbert Weis-Stocker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Engelbert Weis-Stocker" à jour.Vous suivez maintenant "Engelbert Weis-Stocker".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Engelbert Weis-Stocker
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Engelbert Weis-Stocker
Exploitation des bibliothèques et musées
Fabrication de meubles
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des bibliothèques et musées
Fabrication de meubles
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Engelbert Weis-Stocker
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Engelbert Weis-Stocker
Numéro de publication: 4647154, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
jawe Holding AG, in Bühler, CH-300.3.014.648-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2004, S. 2, Publ. 2502456).
Statutenänderung:
5.09.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen und Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Immobilien erwerben, belasten und veräussern und im übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche der Förderung des Gesellschaftzweckes dienlich sind oder im Zusammenhang mit der Anlage der Mittel stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KS Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weis-Stocker, Engelbert, von Egnach, in Neukirch (Egnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: deutscher Staatsangehöriger).
Numéro de publication: 1205328, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
jawe Holding AG, in Bühler, Melsterbühl 632, 9055 Bühler, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
2.10.2003.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Beteiligungen zum Maximalpreis von CHF 2'100'000 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Weis-Stocker, Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirch (Egnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer-Estevéz, Jakob, von Stein AR, in Bühler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel + Schöpfer Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.