Renseignements sur Anselmo Vanoli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anselmo Vanoli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004882936, Registre du commerce Berne, (36)
VANO GmbH, in Steffisburg, CHE-421.191.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382685).
Statutenänderung:
27.04.2020.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Höheweg 92 - 94, 3800 Interlaken.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen eines Restaurations- und Barbetriebes sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vanoli, Anselmo, von Steffisburg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, André, von Aedermannsdorf, in Zweilütschinen (Gündlischwand), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4382685, Registre du commerce Berne, (36)
VANO GmbH, in Steffisburg, CHE-421.191.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, Publ. 6138652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oertig, Herbert, von Uznach, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanoli, Anselmo, von Steffisburg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6138652, Registre du commerce Berne, (36)
VANO GmbH, in Steffisburg, CH-036.4.050.608-4, Schwarzeneggstrasse 80, 3612 Steffisburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2011.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen eines Restaurations- und Barbetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 19.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oertig, Herbert, von Uznach, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vanoli, Anselmo, von Steffisburg, in Uetendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.