Anselmo Vanoli
domicilié à Uetendorf, de Steffisburg Mandats actifs: Carrosserie Anselmo Vanoli Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anselmo Vanoli" à jour.Vous suivez maintenant "Anselmo Vanoli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anselmo Vanoli" à jour.Vous suivez maintenant "Anselmo Vanoli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anselmo Vanoli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anselmo Vanoli
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Anselmo Vanoli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anselmo Vanoli
Numéro de publication: HR02-1004882936, Registre du commerce Berne, (36)
VANO GmbH, in Steffisburg, CHE-421.191.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382685).
Statutenänderung:
27.04.2020.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Höheweg 92 - 94, 3800 Interlaken.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen eines Restaurations- und Barbetriebes sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vanoli, Anselmo, von Steffisburg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, André, von Aedermannsdorf, in Zweilütschinen (Gündlischwand), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4382685, Registre du commerce Berne, (36)
VANO GmbH, in Steffisburg, CHE-421.191.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, Publ. 6138652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oertig, Herbert, von Uznach, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanoli, Anselmo, von Steffisburg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6138652, Registre du commerce Berne, (36)
VANO GmbH, in Steffisburg, CH-036.4.050.608-4, Schwarzeneggstrasse 80, 3612 Steffisburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2011.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen eines Restaurations- und Barbetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 19.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oertig, Herbert, von Uznach, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vanoli, Anselmo, von Steffisburg, in Uetendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.