Renseignements sur Hans Schneider
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2817344, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Proximus Helvetica GmbH, in Altstätten, CH-020.4.020.418-4, EDV-Unternehmens- und Organisations-Beratung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 20.06.2003, S. 11, Publ. 1045052).
Statutenänderung:
22.03.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Geisenheim (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fachinger, Klaus Peter Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Limburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Limburg (D), mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Numéro de publication: 2802672, Registre du commerce Argovie, (400)
Proximus AG, in Villmergen, CH-320.3.053.562-3, Unternehmens- und Organisations-Beratung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 28.08.2003, S. 2, Publ. 1147702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Geisenheim (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Robert, von Ebnat-Kappel und Schlieren, in Hägglingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fachinger, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Limburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ghazivakili, Salim, von Murgenthal, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Stadler, Peter, von Aadorf, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1147702, Registre du commerce Argovie, (400)
Proximus AG, bisher in Altstätten, Unternehmens- und Organisations-Beratung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 20.06.2003, S. 10, Publ. 1045028).
Gründungsstatuten:
13.06.2003.
Statutenänderung:
14.08.2003.
Sitz neu:
Villmergen.
Domizil neu:
Dorfmattstrasse 26, 5612 Villmergen.
Zweck:
Unternehmens- und Organisations-Beratung, Projektleitung, Programmierung, Entwicklung und Wartung von EDV-Software und Hardware sowie Ausübung damit zusammenhängender Tätigkeiten;
die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich an solchen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: CHF 192'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 192 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Das weitere Geschäftslokal wurde aufgehoben.]. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Dorfmattenstrasse 26, 5612 Villmergen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöpfer, Josef, von Escholzmatt, in Bühler, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fachinger, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Limburg (D), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schneider, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Geisenheim (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Ghazivakili, Salim, von Murgenthal, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zahner, Patric, von Schänis, in Kerzers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Inspecta Revision, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Zuber, Michael, von Fischingen, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.