Renseignements sur Salim Ghazivakili
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Salim Ghazivakili
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005884886, Registre du commerce Zurich, (20)
BCSG Consulting GmbH, in Wallisellen, CHE-249.503.852, Guggenbühlstrasse 4, 8304 Wallisellen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmens- und Organisations-Beratung, Projektleitung, Programmierung und Entwicklung von ERP Software sowie Ausübung damit zusammenhängender Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 22'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 02.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ghazivakili, Salim, von Murgenthal, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Numéro de publication: 4500990, Registre du commerce Argovie, (400)
Proximus AG, in Villmergen, CH-320.3.053.562-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2005, S. 2, Publ. 2978934).
Firma neu:
Proximus AG in Liq. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.04.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Michael, von Fischingen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Robert, von Ebnat-Kappel und Schlieren, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghazivakili, Salim, von Murgenthal, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Peter, von Aadorf, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner, Patric, von Schänis, in Kerzers, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2802672, Registre du commerce Argovie, (400)
Proximus AG, in Villmergen, CH-320.3.053.562-3, Unternehmens- und Organisations-Beratung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 28.08.2003, S. 2, Publ. 1147702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Geisenheim (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Robert, von Ebnat-Kappel und Schlieren, in Hägglingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fachinger, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Limburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ghazivakili, Salim, von Murgenthal, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Stadler, Peter, von Aadorf, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.