Renseignements sur Martin Ritler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Ritler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005342700, Registre du commerce Valais, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004975481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Bruno, von Blatten, in Blatten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Hans-Anton, von Blatten, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin;
Ritler, Martin, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Jonas Tobias, von Blatten, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritler, Andreas, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin];
Rubin, Christian, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzen, Armin, von Wiler (Lötschen) und Blatten, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian [bisher: von Wiler (Lötschen) und Blatten, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin];
Kämpfer, Urs Max, von Walterswil (BE), in Niederglatt ZH (Niederglatt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian.
Numéro de publication: HR02-1004975481, Registre du commerce Valais, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3618371).
Statutenänderung:
20.06.2020.
Domizil neu:
c/o Genossenschaft Elektrizitätswerk Blatten, Faflerstrasse 36, 3919 Blatten (Lötschen).
Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].
Aktien neu:
14'000 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 14'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.06.2020 wird der Nennwert der 14'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 50.00 herabgesetzt und je CHF 50.00 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.09.2020 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritler, Martin, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baltschieder].
Numéro de publication: 4789650, Registre du commerce Valais
KW Fafleralp AG, in Blatten, CH-600.3.013.593-9, c/o Elektrizitätswerk Blatten, untere Gasse, 3919 Blatten, neue Aktiengesellschaft.
Statutendatum:
4.12.2008.
Zweck:
Baut das Kraftwerk Uisträ Faflerbach und produziert Strom. Die Stromproduktion wird zum bestmöglichen Preis verwertet. Bei Stromknappheit auf dem heutigen Territorium der Gemeinde Blatten hat die Versorgung der Aktionäre in diesem Gebiet erste Priorität. In diesem Fall erfolgt die mengenmässige Zuteilung an die einzelnen Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, die denselben oder ähnlichen Zwecke verfolgen.
Aktienkapital:
CHF 140'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 140'000.--.
Aktien:
1400 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, via Telefax oder andere Übertragungsmittel.
Eingetragene Personen:
Bellwald, Bruno, von Blatten, in Blatten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritler, Martin, von Blatten, in Baltschieder, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Hans Peter, von Blatten, in Blatten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin;
Kalbermatten, Hans-Anton, von Blatten, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin;
Henzen, Armin, von Wiler (Lötschen) und Blatten, in Oberägeri, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin;
Beratung, Planung und Treuhand AG (600.3.000.080-6), in Visp, Revisionsstelle.