Adresse
c/o Genossenschaft Elektrizitätswerk Blatten
Faflerstrasse 36
3919 Blatten (Lötschen)
Renseignements sur KW Fafleralp AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de KW Fafleralp AG
- KW Fafleralp AG est active dans le secteur «Production et approvisionnement en électricité» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Blatten (Lötschen).
- La direction se compose de 5 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 23.06.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI KW Fafleralp AG.
- Genossenschaft Elektrizitätswerke Blatten (EW Blatten), KW Breithorn-Fafleralp AG, KW Gisentella AG ont la même adresse comme KW Fafleralp AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jonas Schnidrig,
Christian Rubin,
Jonas Tobias Kalbermatten,
Urs Kämpfer,
Andreas Ritler
les plus récents personnes habilitée à signer
Jonas Schnidrig,
Christian Rubin,
Jonas Tobias Kalbermatten,
Urs Kämpfer,
Andreas Ritler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.12.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Blatten
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.3.013.593-9
IDE/TVA
CHE-114.631.986
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Baut das Kraftwerk Uisträ Faflerbach und produziert Strom. Die Stromproduktion wird zum bestmöglichen Preis verwertet. Bei Stromknappheit auf dem heutigen Territorium der Gemeinde Blatten hat die Versorgung der Aktionäre in diesem Gebiet erste Priorität. In diesem Fall erfolgt die mengenmässige Zuteilung an die einzelnen Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, die denselben oder ähnlichen Zwecke verfolgen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
treuhand marugg + imsand ag | Brig-Glis | 03.07.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
APROA AG | Visp | 18.12.2008 | 02.07.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour KW Fafleralp AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005777056, Registre du commerce Valais, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzen, Armin, von Blatten und Wiler (Lötschen), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnidrig, Jonas, von Sion, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian.
Numéro de publication: HR02-1005342700, Registre du commerce Valais, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004975481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Bruno, von Blatten, in Blatten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Hans-Anton, von Blatten, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin;
Ritler, Martin, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Jonas Tobias, von Blatten, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritler, Andreas, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin];
Rubin, Christian, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzen, Armin, von Wiler (Lötschen) und Blatten, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian [bisher: von Wiler (Lötschen) und Blatten, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin];
Kämpfer, Urs Max, von Walterswil (BE), in Niederglatt ZH (Niederglatt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kalbermatten Jonas Tobias und Rubin Christian.
Numéro de publication: HR02-1004975481, Registre du commerce Valais, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3618371).
Statutenänderung:
20.06.2020.
Domizil neu:
c/o Genossenschaft Elektrizitätswerk Blatten, Faflerstrasse 36, 3919 Blatten (Lötschen).
Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].
Aktien neu:
14'000 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 14'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.06.2020 wird der Nennwert der 14'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 50.00 herabgesetzt und je CHF 50.00 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.09.2020 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritler, Martin, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baltschieder].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.