Renseignements sur Andrea Christine Paur
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Christine Paur
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2373495, Registre du commerce Zurich, (20)
Frankel GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-219.849.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2014, Publ. 1428611).
Statutenänderung:
03.09.2015.
Sitz neu:
Weiningen ZH.
Domizil neu:
Kirchstrasse 5, 8104 Weiningen ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paur, Andrea Christine, von Kilchberg ZH, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, von Dietikon, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1286629, Registre du commerce Zurich, (20)
Frankel GmbH, in Zürich, CHE-219.849.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1095567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiss, Tamas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paur, Andrea Christine, von Kilchberg ZH, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1095567, Registre du commerce Zurich, (20)
Frankel GmbH, in Zürich, CH-020.4.049.777-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7155778).
Statutenänderung:
26.08.2013.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paur, Andrea Christine, von Kilchberg ZH, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kiss, Tamas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Christian, von Dietikon, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].