Renseignements sur Christian Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Müller
Dernières notifications FOSC pour Christian Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004643580, Registre du commerce Zurich, (20)
PlotFactory AG, in Weisslingen, CHE-105.248.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christian, von Dietikon, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4195045, Registre du commerce Zurich, (20)
OZONOS Schweiz GmbH, in Weiningen (ZH), CHE-408.409.205, Kirchstrasse 5, 8104 Weiningen ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.04.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf der Luftreinigungsgeräte OZONOS. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 35'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Müller, Christian, von Dietikon, in Weiningen (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 129 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jung, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
OZONOS GmbH (FN 466573 m), in Salzburg (AT), Gesellschafterin, mit 91 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2373495, Registre du commerce Zurich, (20)
Frankel GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-219.849.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2014, Publ. 1428611).
Statutenänderung:
03.09.2015.
Sitz neu:
Weiningen ZH.
Domizil neu:
Kirchstrasse 5, 8104 Weiningen ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paur, Andrea Christine, von Kilchberg ZH, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, von Dietikon, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00].