Renseignements sur Candida Owens
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Candida Owens
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004916259, Registre du commerce Zoug, (170)
CRONIMET Mining Minerals and Metals AG, in Steinhausen, CHE-437.723.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535691). Mit Erklärung vom 20.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Komarovic, Julija, deutsche Staatsangehörige, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Owens, Candida, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
ATF Treuhand, Anton T. Funk Dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-170.1.003.914-9), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004839053, Registre du commerce Zoug, (170)
CRONIMET Central Africa AG, in Steinhausen, CHE-114.448.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Owens, Candida, britische Staatsangehörige, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3712855, Registre du commerce Zoug, (170)
CRONIMET Mining Services AG, in Steinhausen, CHE-437.723.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2596101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Silvan, von Zug und Sigriswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kistner, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Au am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hill, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Sharjah (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Heller, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Komarovic, Julija, deutsche Staatsangehörige, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Owens, Candida, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.