Renseignements sur Philipp Frederic Kistner
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Frederic Kistner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005162388, Registre du commerce Zoug, (170)
Cronimet Mining Energy AG, in Steinhausen, CHE-271.462.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004931879).
Firma neu:
Cronimet Mining Energy AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.02.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Daniel, von Sulgen, in Bad Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kistner, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Au am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Heller, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005143906, Registre du commerce Thurgovie, (440)
AMV Holding AG, in Bottighofen, CHE-286.808.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2019, Publ. 1004552397).
Firma neu:
AMV Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rotkreuz (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kistner, Philipp Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Au am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4129107, Registre du commerce Thurgovie, (440)
AMV Holding AG, in Bottighofen, CHE-286.808.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Georg, von Luzern, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rotkreuz (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kistner, Philipp Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Au am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.