Renseignements sur Jürg Möri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Möri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7016400, Registre du commerce Soleure, (241)
M & G Brenntechnik AG, in Grenchen, CH-254.3.000.558-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 16, Publ. 5499256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möri, Jürg, von Hermrigen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möri, Caroline, von Solothurn, in Luterbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7015458, Registre du commerce Soleure, (241)
Jürg Möri Consulting AG, in Grenchen, CH-254.3.000.800-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 14, Publ. 5502736).
Statutenänderung:
10.12.2012.
Firma neu:
CM Consulting AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 12.03.1999 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Sämtliche Aktiven von CHF 485'713.27 und sämtliche Passiven von CHF 15'078.90 der Einzelfirma 'J. Möri Management und Marketingberatung', in Grenchen, gemäss Bilanz vom 31.12.1998 zum Preis von CHF 470'634.37, wovon CHF 100'000.00 an das Aktienkapital angerechnet werden. Die Einleger erhalten dafür 100 Namenaktien zu nominell CHF 1'000.00.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Möri, Jürg, von Hermrigen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möri, Caroline, von Solothurn, in Luterbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4822860, Registre du commerce Soleure, (241)
AG FÜR ERDSONDENBOHRUNGEN AEB, bisher in Bettlach, CH-241.3.007.165-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 18, Publ. 4275744).
Statutenänderung:
10.12.2008, 5.01.2009.
Firma neu:
AEB Erdwärme AG.
Sitz neu:
Selzach.
Domizil neu:
Spielhofweg 1, 2545 Selzach. [Folgende Geschäftsstelle wird im Handelsregister gelöscht:]. [gestrichen: Weitere Geschäftsstelle: Niklaus Wengistrasse 37, 2540 Grenchen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möri, Jürg, von Mörigen, in Grenchen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Roland, von Dürrenroth, in Bettlach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Sabine, von Dürrenroth, in Solothurn, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.