Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur CM Consulting AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.03.1999
Radiation du registre du commerce
05.06.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Obergerlafingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-254.3.000.800-6
IDE/TVA
CHE-106.146.683
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unternehmensberatung und verwandte Geschäfte sowie Kauf, Verkauf, Finanzierung von Aktiven und Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten ausüben, die sich vorteilhaft auf deren Gedeihen auswirken, sich an Unternehmen mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung beteiligen oder solche Firmen erwerben. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten und vermieten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Grenchen | <2004 | 21.11.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Jürg Möri Consulting AG
- Möri Jürg Consulting AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CM Consulting AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1539719, Registre du commerce Soleure, (241)
CM Consulting AG, in Obergerlafingen, CHE-106.146.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, Publ. 1195759). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'M & G Brenntechnik AG', in Obergerlafingen (CHE-108.754.913), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 1195759, Registre du commerce Soleure, (241)
CM Consulting AG, in Grenchen, CHE-106.146.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2013, Publ. 7015458).
Statutenänderung:
19.11.2013.
Sitz neu:
Obergerlafingen.
Domizil neu:
Bolacker 14/1, 4564 Obergerlafingen. Mit Erklärung vom 19.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Grenchen (CH-254.9.000.021-9), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möri, Caroline, von Solothurn, in Luterbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Möri, Christof, von Mühleberg, in Luterbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7015458, Registre du commerce Soleure, (241)
Jürg Möri Consulting AG, in Grenchen, CH-254.3.000.800-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 14, Publ. 5502736).
Statutenänderung:
10.12.2012.
Firma neu:
CM Consulting AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 12.03.1999 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Sämtliche Aktiven von CHF 485'713.27 und sämtliche Passiven von CHF 15'078.90 der Einzelfirma 'J. Möri Management und Marketingberatung', in Grenchen, gemäss Bilanz vom 31.12.1998 zum Preis von CHF 470'634.37, wovon CHF 100'000.00 an das Aktienkapital angerechnet werden. Die Einleger erhalten dafür 100 Namenaktien zu nominell CHF 1'000.00.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Möri, Jürg, von Hermrigen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möri, Caroline, von Solothurn, in Luterbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.