Renseignements sur Eduard Mächler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eduard Mächler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4552386, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Krone Kempraten AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.023.829-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2007, S. 10, Publ. 4052784).
Firma neu:
Krone Kempraten AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.05.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Johannes, von Rapperswil-Jona, St. Gallen und Speicher, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Helbling, Anton N., von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident];
Länzlinger, Johann, von Mosnang, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Segelbacher, Jürgen, von Niederhelfenschwil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Mächler, Eduard, von Vorderthal, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].
Numéro de publication: 3800502, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Krone Kempraten AG, bisher in Jona, CH-320.3.023.829-8, Betrieb des Gasthofes Krone-Kempraten zur Pflege der Gastlichkeit usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2001, S. 4698).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Karl, von Gaiserwald, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona];
Helbling, Anton N., von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Jona, in Jona];
Thoma, Josef, von Rapperswil-Jona und Kaltbrunn, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Jona und Kaltbrunn, in Jona];
Klöti, Martin, von Wald ZH und Kloten, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Rapperswil SG];
Mächler, Eduard, von Vorderthal, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Jona];
Siegrist, Rudolf, von Zürich, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Jona];
Elmer, Erwin, von Matt, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: in Rapperswil SG];
Lüthi, Ursula, von Rüderswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: in Jona];
Stieger, Reinhard, von Oberriet SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: in Rapperswil SG].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Krone Kempraten AG, in J o n a, Betrieb des Gasthofes Krone-Kempraten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 06.06.1997, S. 3868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Anton, von Einsiedeln, in Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfiffner, Josef, von Schänis, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zanoni, Hans, von Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Norbert, von Andwil und Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bräuninger, Dr. Ulrich, von St. Gallen und Jona, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Colombo, Margrit, von St. Gallenkappel, in Rapperswil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heuberger, Kurt, von Jonschwil, in Kempraten (Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züger, Stephan, von Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Karl, von Gaiserwald, in Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhler, Urs, von Rheinfelden, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helbling, Anton N, von Jona, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klöti, Martin, von Wald ZH und Kloten, in Rapperswil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mächler, Eduard, von Vorderthal, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieben, Heinz, von Oberbalm, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.