Renseignements sur Johann Länzlinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johann Länzlinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005767307, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung für Altersarbeit See und Gaster, in Uznach, CHE-110.409.644, Stiftung (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2021, Publ. 1005370710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenisch, Erwin, von Cazis, in Uznach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wigger, Hans Gerhard, von Rapperswil-Jona und Entlebuch, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Josef, von Eschenbach (SG), in Eschenbach SG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Herbert, von Schänis, in Schänis, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Länzlinger, Johann, genannt Hans, von Mosnang, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Roger, von Oberriet (SG), in Neu St. Johann (Nesslau), Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7183866, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Volksheim Rapperswil, in Rapperswil-Jona, CH-320.7.009.804-0, Stiftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2011, Publ. 6389582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domeisen, Walter, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Länzlinger, Johann genannt Hans, von Mosnang, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Markus, von St. Gallen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blöchlinger, Pablo, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4552386, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Krone Kempraten AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.023.829-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2007, S. 10, Publ. 4052784).
Firma neu:
Krone Kempraten AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.05.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Johannes, von Rapperswil-Jona, St. Gallen und Speicher, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Helbling, Anton N., von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident];
Länzlinger, Johann, von Mosnang, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Segelbacher, Jürgen, von Niederhelfenschwil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Mächler, Eduard, von Vorderthal, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].