Renseignements sur Ines Kühnel Wohlbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ines Kühnel Wohlbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006067604, Registre du commerce Soleure, (241)
Inspirit Human GmbH, in Olten, CHE-366.098.818, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlbach, Leon, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühnel, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fadda, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005720377, Registre du commerce Soleure, (241)
INSPIRIT HUMAN outdoor GmbH, in Olten, CHE-275.940.187, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559433).
Statutenänderung:
13.03.2023.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlbach, Leon, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fadda, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kühnel, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Haemmerli, Erik, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Waldmeyer, Stephan, von Mumpf, in Erlinsbach (SO), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005502817, Registre du commerce Soleure, (241)
INSPIRIT HUMAN outdoor GmbH, in Olten, CHE-275.940.187, Ringstrasse 1, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2022.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen und Vertrieb von Waren im Bereich outdoor-Fitness und im Sportbereich. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern per Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg zuzustellen. Mit Erklärung vom 17.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fadda, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kühnel, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wohlbach, Leon, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.