Ines Kühnel Wohlbach
domicilié à Olten, de Allemagne Mandats actifs: INSPIRIT HUMAN outdoor GmbH, Inspirit Human GmbH et plus Connecté à: Erik Haemmerli, Stephan Waldmeyer, Roberto Fadda et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ines Kühnel Wohlbach" à jour.Vous suivez maintenant "Ines Kühnel Wohlbach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ines Kühnel Wohlbach" à jour.Vous suivez maintenant "Ines Kühnel Wohlbach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ines Kühnel Wohlbach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ines Kühnel Wohlbach
Services sportifs
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Exploitation des etablissements généraux de santé
Services sportifs
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Ines Kühnel Wohlbach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ines Kühnel Wohlbach
Numéro de publication: HR02-1006067604, Registre du commerce Soleure, (241)
Inspirit Human GmbH, in Olten, CHE-366.098.818, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlbach, Leon, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühnel, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fadda, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005720377, Registre du commerce Soleure, (241)
INSPIRIT HUMAN outdoor GmbH, in Olten, CHE-275.940.187, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559433).
Statutenänderung:
13.03.2023.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlbach, Leon, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fadda, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kühnel, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Haemmerli, Erik, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Waldmeyer, Stephan, von Mumpf, in Erlinsbach (SO), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005502817, Registre du commerce Soleure, (241)
INSPIRIT HUMAN outdoor GmbH, in Olten, CHE-275.940.187, Ringstrasse 1, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2022.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen und Vertrieb von Waren im Bereich outdoor-Fitness und im Sportbereich. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern per Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg zuzustellen. Mit Erklärung vom 17.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fadda, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kühnel, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wohlbach, Leon, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.