Renseignements sur Christian Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Keller
Dernières notifications FOSC pour Christian Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5306764, Registre du commerce Grisons, (350)
RC Engiadina & Himalaya Tours GmbH, in Pontresina, CH-350.4.000.380-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 14, Publ. 5080882).
Statutenänderung:
14.10.2009.
Firma neu:
mountainbikereisen.ch gmbh.
Zweck neu:
Das Anbieten und Durchführen von Mountainbike- und Trekking-Reisen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und der Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christian, von Kirchberg SG, in Bad Ragaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000 und mit einem Stammanteil von CHF 16'000].
Numéro de publication: 5080882, Registre du commerce Grisons, (350)
RC Engiadina & Himalaya Tours GmbH, in Pontresina, CH-350.4.000.380-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 12, Publ. 4900036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Ruedi, von Seeberg, in Pontresina, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christian, von Kirchberg SG, in Bad Ragaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000 und mit einem Stammanteil von CHF 16'000 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000].
Numéro de publication: 4900036, Registre du commerce Grisons, (350)
RC Engiadina & Himalaya Tours GmbH, in Pontresina, CH-350.4.000.380-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2006, S. 7, Publ. 3618574). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 28.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Ruedi, von Seeberg, in Pontresina, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Keller, Christian, von Kirchberg SG, in Bad Ragaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000 [bisher: in Celerina/Schlarigna].