Renseignements sur Ruedi Christen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ruedi Christen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5080882, Registre du commerce Grisons, (350)
RC Engiadina & Himalaya Tours GmbH, in Pontresina, CH-350.4.000.380-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 12, Publ. 4900036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Ruedi, von Seeberg, in Pontresina, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christian, von Kirchberg SG, in Bad Ragaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000 und mit einem Stammanteil von CHF 16'000 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000].
Numéro de publication: 4900036, Registre du commerce Grisons, (350)
RC Engiadina & Himalaya Tours GmbH, in Pontresina, CH-350.4.000.380-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2006, S. 7, Publ. 3618574). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 28.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Ruedi, von Seeberg, in Pontresina, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Keller, Christian, von Kirchberg SG, in Bad Ragaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000 [bisher: in Celerina/Schlarigna].
Numéro de publication: 3618574, Registre du commerce Grisons, (350)
RC Engiadina & Himalaya Tours GmbH, in Pontresina, CH-350.4.000.380-1, Anbieten und Durchführen von Mountainbike- und Trekking-Reisen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Handel mit Waren jeglicher Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 12.05.1997, S. 3173).
Statutenänderung:
25.10.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen-Menig, Nadia, von Malix und Seeberg, in Pontresina, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Ruedi, von Seeberg, in Pontresina, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000];
Keller, Christian, von Kirchberg SG, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.