Renseignements sur Thomas Jorns
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Jorns
Dernières notifications FOSC pour Thomas Jorns
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2911389, Registre du commerce Soleure, (241)
Jorns Montagen GmbH, in Solothurn, CHE-110.207.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1726627).
Statutenänderung:
17.06.2016.
Sitz neu:
Luterbach.
Domizil neu:
Hofstätterweg 1, 4542 Luterbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mund, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jorns, Thomas, von Habkern, in Luterbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gossliwil];
Jorns-Schläfli, Liliane, von Luterbach und Habkern, in Luterbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gossliwil].
Numéro de publication: 1166678, Registre du commerce Soleure, (241)
Jorns Montagen GmbH, in Gossliwil, Oberwilstrasse 71, 4579 Gossliwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.09.2003.
Zweck:
Montage von Metall- und Stahlwerkkonstruktionen, Toren und Fassadenbauten sowie Reperatur von Türen, Fenstern und Toren. Kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen aller Art beteiligen, Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.09.2003 zwei Fahrzeuge, Büromobiliar sowie diverse Werkzeuge und Maschinen, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 1'148.90 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Jorns, Thomas, von Habkern, in Gossliwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Jorns-Schläfli, Liliane, von Habkern und Luterbach, in Gossliwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.