Thomas Jorns
domicilié à Luterbach, de Habkern Mandats actifs: Jorns Montagen GmbH Connecté à: Liliane Jorns-Schläfli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Jorns" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Jorns".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Jorns" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Jorns".
|
|
Thomas Jorns
domicilié à Thun, de Habkern Mandats actifs: Jorns Expert GmbH Connecté à: Vanessa Jorns, Patricia Florence Jorns Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Jorns" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Jorns".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Jorns" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Jorns".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Jorns
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Jorns
Production du produits métalliques
Service concernant conseil aux entreprises
Production du produits métalliques
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Thomas Jorns
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Jorns
Numéro de publication: HR02-1005288540, Registre du commerce Berne, (36)
Architekturhangar GmbH, in Thun, CHE-253.227.916, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039161).
Statutenänderung:
02.09.2021.
Firma neu:
Jorns Expert GmbH.
Domizil neu:
Schorenstrasse 12a, 3604 Thun.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Unternehmungsberatungs- und Treuhandunternehmens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Recrosio, Peter, von Unterseen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jorns, Patricia Florence, von Habkern, in Thun, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jorns, Vanessa, von Habkern, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jorns, Thomas, von Habkern, in Thun, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Numéro de publication: 2911389, Registre du commerce Soleure, (241)
Jorns Montagen GmbH, in Solothurn, CHE-110.207.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1726627).
Statutenänderung:
17.06.2016.
Sitz neu:
Luterbach.
Domizil neu:
Hofstätterweg 1, 4542 Luterbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mund, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jorns, Thomas, von Habkern, in Luterbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gossliwil];
Jorns-Schläfli, Liliane, von Luterbach und Habkern, in Luterbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gossliwil].
Numéro de publication: 1166678, Registre du commerce Soleure, (241)
Jorns Montagen GmbH, in Gossliwil, Oberwilstrasse 71, 4579 Gossliwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.09.2003.
Zweck:
Montage von Metall- und Stahlwerkkonstruktionen, Toren und Fassadenbauten sowie Reperatur von Türen, Fenstern und Toren. Kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen aller Art beteiligen, Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.09.2003 zwei Fahrzeuge, Büromobiliar sowie diverse Werkzeuge und Maschinen, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 1'148.90 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Jorns, Thomas, von Habkern, in Gossliwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Jorns-Schläfli, Liliane, von Habkern und Luterbach, in Gossliwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.